Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Legale ejere | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Allé 5, 2500 Valby (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: J.C. Christensens Gade 7, 8. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2016-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Sensomind ApS. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-08-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Railbot IVS. (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2018-03-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Brevetti AI ApS. (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-08-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brevetti AI ApS. (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-04-07 tilføjes Vedtægter: 2020-04-07 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 tilføjes Legale ejere: Michael Sass Hansen (offentliggjort 2020-08-02)
Den 2016-05-11 fjernes Legale ejere: Michael Sass Hansen (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2016-04-25 tilføjes Vedtægter: 2016-04-25 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2016-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: J.C. Christensens Gade 7, 8. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Binavne: Michael Sass Hansen Holding APS (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Direktion: Michael Sass Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-23 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: michael.sass.hansen@gmail.com (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Legale ejere: Michael Sass Hansen (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2016-03-23 tilføjes Navne: MSH algobix aps (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Reelle ejere: Michael Sass Hansen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2016-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Stiftere: Michael Sass Hansen (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Vedtægter: 2016-03-23 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-29)