Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2016-09-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Wind Repower ApS. (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 14, 8722 Hedensted (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-25 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Hjemmeside: windnsolar.net (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Kontaktoplysninger: klaus.roennow@gmail.com (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Legale ejere: Klaus Rønnow Poulsen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Navne: Wind & Solar Implement Solutions IVS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes ObligatoriskEmail: klaus.roennow@solarimplement.co.za (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Reelle ejere: Klaus Rønnow Poulsen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Stiftere: Klaus Rønnow Poulsen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-05-18 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2019-03-09 Statstidende Dekret
Den 2019-01-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Klaus Rønnow Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-11-18 tilføjes Hjemmeside: windnsolar.net (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-11-17 fjernes Hjemmeside: solarimplemen.co.za (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2017-11-18 tilføjes Kontaktoplysninger: klaus.roennow@gmail.com (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2017-11-17 fjernes Kontaktoplysninger: klaus.roennow@solarimplement.co.za (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2017-11-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-28 tilføjes Legale ejere: Klaus Rønnow Poulsen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-08-28 tilføjes Reelle ejere: Klaus Rønnow Poulsen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 14, 8722 Hedensted (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Direktion: Klaus Rønnow Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2016-03-25 tilføjes Formål: Import and export of wind and solar technology and know how. Main focus on South Africa and southern Africa. Support and consult to Danish companies planing to start export on South African market. Export refurbished Wind Turbines. (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-25 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Hjemmeside: solarimplemen.co.za (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2016-03-25 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Kontaktoplysninger: klaus.roennow@solarimplement.co.za (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2016-03-25 tilføjes Navne: Wind & Solar Implement Solutions IVS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes ObligatoriskEmail: klaus.roennow@solarimplement.co.za (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Stiftere: Klaus Rønnow Poulsen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2016-03-25 tilføjes Vedtægter: 2016-03-25 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2016-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)