Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Clausen | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Niller Nielsen | 01.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lotte Alberdi-Saugstrup | 22.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Bendix Olsen | 20.08.2019 | 15.12.2022 | formand |
Peter Rasmussen | 06.07.2019 | 01.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bendix Olsen | 04.07.2019 | 19.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Grenaa Nemeth | 02.03.2017 | 28.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Rasmussen | 18.05.2016 | 14.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bo Boje Larsen | 06.04.2016 | 04.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Autrup | 11.03.2016 | 04.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Nilaus Hven | 11.03.2016 | 04.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lauge Østergaard Brandt | 11.03.2016 | 04.07.2019 | formand |
Henrik Rasmussen | 11.03.2016 | 02.03.2017 | næstformand |
Claus Niller Nielsen | 11.03.2016 | 18.05.2016 | bestyrelsesmedlem |