Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Navne: Tatovøren ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-15 fjernes Navne: Tatovøren IVS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Vedtægter: 2021-04-16 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 7, 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 7, 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kontaktoplysninger: tatovoeren@gmail.com (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Emil Hedemark (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2016-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 7, 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2016-03-09 tilføjes Direktion: Thomas Emil Hedemark (direktør) (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tatovørvirksomhed eller anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-09 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-09 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-09 tilføjes Legale ejere: The Money Team Holding ApS (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2016-03-09 tilføjes Navne: Tatovøren IVS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-09 tilføjes Stiftere: The Money Team Holding ApS (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-09 tilføjes Vedtægter: 2016-03-09 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-23)