Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Direktion | ||||
Dekret | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 60, 2300 København S (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-21 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Hjemmeside: www.diversa.dk (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Kontaktoplysninger: uht@diversa.dk (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Legale ejere: Ulrik Holm Tiemroth (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Navne: Diversa ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Reelle ejere: Ulrik Holm Tiemroth (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Stiftere: Ulrik Holm Tiemroth (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-09-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-06-19 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-24 fjernes Direktion: Ulrik Holm Tiemroth (direktør) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-31 Statstidende Dekret
Den 2020-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 60, 2300 København S (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Eliasgade 4, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eliasgade 4, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2018-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Eliasgade 4, 2., 2300 København S (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-21 tilføjes Hjemmeside: www.diversa.dk (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-08-21 tilføjes Kontaktoplysninger: uht@diversa.dk (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eliasgade 4, 2., 2300 København S (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2016-03-21 tilføjes Direktion: Ulrik Holm Tiemroth (direktør) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2016-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning omkring sikring af digital tilgængelighed samt hermed beslægtede formål. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-21 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Legale ejere: Ulrik Holm Tiemroth (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Navne: Diversa ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Holm Tiemroth (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Stiftere: Ulrik Holm Tiemroth (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2016-03-21 tilføjes Vedtægter: 2016-03-21 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-01)