Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albanigade 41, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Albanigade 41, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2022-07-13 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-10 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2022-07-13 tilføjes Kontaktoplysninger: oxenvad-consulting@hotmail.com (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-10 fjernes Kontaktoplysninger: oxenvad-consulting@hotmail.com (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2022-07-13 tilføjes Navne: Ejerforeningen Albanigade 41, Odense (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-10 fjernes Navne: Ejerforeningen Albanigade 41, Odense (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2022-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-10 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2019-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albanigade 41, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2019-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingemannsvej 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Kontaktoplysninger: oxenvad-consulting@hotmail.com (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2019-07-07 fjernes Kontaktoplysninger: steffen.sielemann@galnet.dk (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2016-04-11 tilføjes Navne: Ejerforeningen Albanigade 41, Odense (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2016-04-10 fjernes Navne: Ejerforeningn Albanigade 41, Odense (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingemannsvej 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2016-03-23 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2016-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: steffen.sielemann@galnet.dk (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2016-03-23 tilføjes Navne: Ejerforeningn Albanigade 41, Odense (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-07-10)