Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 227, st. 1., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Femte Juni Plads 8, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Femte Juni Plads 8, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2016-03-22 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Direktion: Ole Risch Christiansen (direktør) (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Formål: at erhverve ejendomme med henblik på renovering og videresalg. Såfremt der erhverves sommerhuse eller sommerhusgrunde sker dette også med henblik på renovering og efterfølgende videresalg. Selskabet må ikke anvende de købte ejendomme til ferieudlejning eller andet ikke-erhvervsmæssigt formål. (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-22 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: ole.risch@jegocompany.dk (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Legale ejere: JEGO HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Navne: JEGO Byg ApS (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Reelle ejere: Ole Risch Christiansen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Stiftere: JEGO HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af en direktør. (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Vedtægter: 2016-03-22 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-23)