Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2022-11-18 Statstidende Dekret
Den 2022-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Daniel Juhl Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vr Kærupvej 28, 6851 Janderup Vestj (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2022-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunhøjvej 32, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2022-04-09 tilføjes Kontaktoplysninger: dh.markservice@gmail.com (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-28 tilføjes Legale ejere: DH MARKSERVICE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-28 fjernes Legale ejere: Henne Maskinstation ApS (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-27 fjernes Legale ejere: DH MARKSERVICE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-28 tilføjes Reelle ejere: Daniel Juhl Hansen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-28 fjernes Reelle ejere: Martin Skoven Vestergaard (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-27 fjernes Reelle ejere: Daniel Juhl Hansen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 99.000,00 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Legale ejere: DH MARKSERVICE HOLDING ApS, Henne Maskinstation ApS (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-09-19 fjernes Legale ejere: DH MARKSERVICE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 tilføjes Reelle ejere: Martin Skoven Vestergaard (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-09-20 tilføjes Vedtægter: 2017-09-20 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-04-06 tilføjes Legale ejere: DH MARKSERVICE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2016-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunhøjvej 32, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2016-03-23 tilføjes Direktion: Daniel Juhl Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er servicevirksomhed indenfor landbrug og gartneri samt dermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Navne: DH MARKSERVICE ApS (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Reelle ejere: Daniel Juhl Hansen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2016-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Stiftere: Daniel Juhl Hansen (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-03-23 tilføjes Vedtægter: 2016-03-23 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2016-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)