Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Interessenter | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-01 tilføjes Direktion: Tatiana Hughes (direktør) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-01 tilføjes Interessenter: Tandlægeholdingselskabet TDK Hjørring ApS (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-01 tilføjes Reelle ejere: Tatiana Hughes (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-01-31 fjernes Direktion: Robert Raschke (direktør) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-01-31 fjernes Interessenter: Tandlægeholdingselskabet Hjørring/Hirtshals ApS (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-01-31 fjernes Reelle ejere: Robert Raschke (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Robert Raschke (direktør) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-01-01 tilføjes Interessenter: Tandlægeholdingselskabet Hjørring/Hirtshals ApS (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Robert Raschke (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Ole Toft-Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-31 fjernes Interessenter: Tandlægeholdingselskabet Ole Toft-Hansen ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Ole Toft-Hansen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendelbopladsen 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendelbopladsen 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-22 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-22 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendelbopladsen 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-03-22 tilføjes Direktion: Ole Toft-Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-03-22 tilføjes Formål: Interessentskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-22 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Interessenter: Tandlægeholdingselskabet Ole Toft-Hansen ApS, Dentalteamet 110 ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Navne: Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Nordjyllands Implantatcenter I/S (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Reelle ejere: Ole Toft-Hansen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-03-22 tilføjes Tegningsregel: Interessentskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Vedtægter: 2016-03-22 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-22)