Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er projektsalg af grunde og bygninger, driftsmidler, maskiner samt efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 tilføjes Vedtægter: 2018-08-27 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Torp 84, 9480 Løkken (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Binavne: Viking Import ApS, Scandinavian Party Service ApS, International Living ApS, Finn hus i Danmark ApS (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Direktion: Ann Bouisset (direktør) (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulent virksomhed, hjælp til etablering og investering i Danmark og Norge, projektsalg af grunde og bygninger, samt efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-22 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Legale ejere: APB Invest ApS (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 tilføjes Navne: Scandinavian Vision ApS (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Reelle ejere: Ann Bouisset (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Stiftere: APB Invest ApS (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Vedtægter: 2016-03-22 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-22)