Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: SCHNOOR PLAST DANMARK ApS. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: G & T Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: SCHNOOR PLAST DANMARK ApS. (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCHNOOR PLAST DANMARK ApS. (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-01-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2022-02-28 tilføjes Vedtægter: 2022-02-28 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-10-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2019-03-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-03-13 tilføjes Vedtægter: 2019-03-13 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-03-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frisdals Allé 20, 9500 Hobro (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Direktion: Dennis Sonne Godiksen (direktør) (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje andre selskaber helt eller delvist, foretage investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-21 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Legale ejere: Dennis Sonne Godiksen (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Navne: Sonne Godiksen Holding ApS (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Reelle ejere: Dennis Sonne Godiksen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2016-03-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2016-03-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2016-03-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2016-03-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2016-03-21 tilføjes Stiftere: Dennis Sonne Godiksen (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Vedtægter: 2016-03-21 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2016-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-22)