Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Bestyrelse | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Godt Smil Aalborg Leasing ApS. (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 tilføjes Bestyrelse: Anders Bjergegaard (formand) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-09 fjernes Bestyrelse: Robin Kristofer Molvin (formand) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-08 fjernes Bestyrelse: Anders Bjergegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-30 tilføjes Reelle ejere: Søren Bannebjerg (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-29 fjernes Reelle ejere: Søren Bannebjerg (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-11-30 tilføjes Bestyrelse: Robin Kristofer Molvin (formand) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2021-08-31 fjernes Bestyrelse: Niels Retbøll (formand) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-07-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-07-29 tilføjes Vedtægter: 2016-07-29 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: Tandlægeselskabet Søren Bannebjerg Holding ApS, GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Bannebjerg (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 fjernes Legale ejere: GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Bestyrelse: Niels Retbøll (formand) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2016-03-18 tilføjes Direktion: Søren Bannebjerg (direktør) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-18 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 124.000,00 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Legale ejere: GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-03-18 tilføjes Navne: Tandlægeselskabet Godt Smil Aalborg ApS (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2016-03-18 tilføjes Stiftere: GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Vedtægter: 2016-03-18 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-21)