Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-18 fjernes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2017-02-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Schow Karlsen Art ApS. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2019-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: OurTribe ApS. (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2022-08-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Schow Karlsen Art ApS. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-06-24 fjernes Kontaktoplysninger: psjcom@gmail.com (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovstykket 19, 2830 Virum (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegårds Plads 10, 4. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2019-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 tilføjes Navne: Laforge ApS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Navne: Laforge IVS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 tilføjes Vedtægter: 2019-10-04 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-27 tilføjes Vedtægter: 2019-01-27 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-01-26 fjernes Binavne: Captain Picard IVS, BAD BOY ACCOUNTING IVS (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårds Plads 10, 4. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2017-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjeldsgårdsvej 8, 2500 Valby (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-04 tilføjes Binavne: Captain Picard IVS, BAD BOY ACCOUNTING IVS (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2016-04-03 fjernes Binavne: Peter Schow-Laforge Holding IVS (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-04-04 tilføjes Navne: Laforge IVS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2016-04-03 fjernes Navne: Bad Boy Accounting IVS (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-04-04 tilføjes Vedtægter: 2016-04-04 (offentliggjort 2019-01-27)
Den 2016-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjeldsgårdsvej 8, 2500 Valby (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Binavne: Peter Schow-Laforge Holding IVS (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-20 tilføjes Direktion: Peter Schow Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at agere holdingselskab og invester i selskaber og aktier. (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-20 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500,00 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2016-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-20 tilføjes Kontaktoplysninger: psjcom@gmail.com (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-03-20 tilføjes Legale ejere: Peter Schow Jensen (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-20 tilføjes Navne: Bad Boy Accounting IVS (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-20 tilføjes Reelle ejere: Peter Schow Jensen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-20 tilføjes Stiftere: Peter Schow Jensen (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den Adm. Direktør. (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-20 tilføjes Vedtægter: 2016-03-20 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2016-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-21)