Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirstinehøj 65, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kompasrosevej 6, 2791 Dragør (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-03 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l. (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-05-13 tilføjes Kontaktoplysninger: udh@scanaerotech.com (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-02 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l. (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-05-01 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-03-21 tilføjes Legale ejere: HARC HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kompasrosevej 6, 2791 Dragør (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2016-03-18 tilføjes Direktion: Üstündag Harc (direktør) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af reservedele til fly og værktøj i sammenhæng med dette, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-18 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Navne: Scanaerotech ApS (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2016-03-18 tilføjes Stiftere: HARC HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Vedtægter: 2016-03-18 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-21)