Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Kapital | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Gammel Jernbanevej 16-18 Komplementarselskab ApS. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2016-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Gammel Jernbanevej 16-18 P/S. (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Clemens Stræde 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-21 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-09-13 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-09-13 fjernes Legale ejere: ARKMEDIC ApS, Bjarne Olesen, Kristian Kyneb (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-09-13 fjernes Navne: Investeringsselskabet Gammel Jernbanevej 16-18 ApS (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-09-13 fjernes Reelle ejere: Erik Wihlborg, Morten Bondo Christensen (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-09-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-09-13 fjernes Stiftere: WIHLBORG HOLDING ApS, MORTEN BONDO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Clemens Stræde 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 7, kl. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-27 fjernes Direktion: Erik Wihlborg (direktør) (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-01-05 tilføjes Vedtægter: 2022-01-05 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2019-04-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 7, kl. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2017-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-03-21 tilføjes Direktion: Erik Wihlborg (direktør) (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering samt eje aktier og anparter samt aktiviteter, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2016-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2016-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-21 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2016-03-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.350.000,00 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2016-03-21 tilføjes Legale ejere: ARKMEDIC ApS, Bjarne Olesen, Kristian Kyneb (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2016-03-21 tilføjes Navne: Investeringsselskabet Gammel Jernbanevej 16-18 ApS (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2016-03-21 tilføjes Reelle ejere: Erik Wihlborg, Morten Bondo Christensen (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2016-03-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2016-03-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2016-03-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2016-03-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2016-03-21 tilføjes Stiftere: WIHLBORG HOLDING ApS, MORTEN BONDO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2016-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-03-21 tilføjes Vedtægter: 2016-03-21 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2016-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2016-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-28)