Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Direktion | ||||
Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 1, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Torstedalle 173, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-06-28 tilføjes Navne: JRLN APS (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-06-27 fjernes Navne: AUTOFOKUS HORSENS APS (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-06-28 tilføjes Vedtægter: 2023-06-28 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-06-28 fjernes Revisor: Bæk Revision (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2020-08-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-30 tilføjes Revisor: Bæk Revision (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2020-08-30 tilføjes Vedtægter: 2020-08-30 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torstedalle 173, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2019-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Marsalle 19, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Hjemmeside: www.autofokus.dk (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Legale ejere: Jens Reffstrup (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-30 fjernes Legale ejere: Kenneth Vang Leutenberger Johansen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-29 fjernes Legale ejere: Jens Reffstrup (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-30 fjernes Direktion: Kenneth Vang Leutenberger Johansen (direktør) (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsalle 19, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2016-03-20 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Direktion: Kenneth Vang Leutenberger Johansen (direktør) (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2016-03-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive autoværksted samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-20 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@autofokus.dk (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Legale ejere: Jens Reffstrup, Kenneth Vang Leutenberger Johansen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2016-03-20 tilføjes Navne: AUTOFOKUS HORSENS APS (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2016-03-20 tilføjes Reelle ejere: Jens Reffstrup (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2016-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2016-03-20 tilføjes Stiftere: Kenneth Vang Leutenberger Johansen, Jens Reffstrup (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Vedtægter: 2016-03-20 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2016-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-20)