Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 51, 1. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 51, 1. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2016-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MainSoft ApS. (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2022-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 51, 1. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 51, 1. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 51, 1. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vassingerødvej 145, 3540 Lynge (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@mainsoft.dk (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-09-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-01 tilføjes Legale ejere: Jan Guldager Nimb, Kristoffer Nimb, Josefine Elise Nimb Stubbergaard (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2016-03-31 fjernes Legale ejere: Jan Guldager Nimb (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-03-18 tilføjes Legale ejere: Jan Guldager Nimb (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-03-21 tilføjes Reelle ejere: Jan Guldager Nimb (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vassingerødvej 145, 3540 Lynge (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2016-03-18 tilføjes Direktion: Jan Guldager Nimb (direktør) (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direkte eller indirekte ved besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-18 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Navne: Jan Nimb Holding ApS (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Stiftere: Jan Guldager Nimb (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Vedtægter: 2016-03-18 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-18)