Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | xbrl | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-26 tilføjes Binavne: Jyda Sign ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 tilføjes Vedtægter: 2024-06-26 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-06 tilføjes Legale ejere: N Hjortkær Holding ApS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-06 fjernes Legale ejere: Nikolaj Hjortkær Olesen (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-04-01 tilføjes Direktion: Nikolaj Hjortkær Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@signstudio.dk (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-04-01 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Hjortkær Olesen (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Hjortkær Olesen (offentliggjort 2017-10-28)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørgårdsvej 13, 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed vedrørende skilteproduktion, skiltemontering på biler, reklamedesign og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Hjemmeside: SignStudio.dk (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Navne: Sign Studio ApS (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Stiftere: Nikolaj Hjortkær Olesen (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-18 tilføjes Vedtægter: 2016-03-18 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-18)