Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: Mads Fogtmann Holding ApS (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-05 fjernes Navne: Mads Fogtmann Holding IVS (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2016-03-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sensomind ApS. (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2016-08-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Railbot IVS. (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 5, 4320 Lejre (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2020-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gislingevej 69, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gislingevej 69, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2016-03-16 tilføjes Direktion: Mads Ockert Fogtmann (adm. dir.) (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i andre selskaber. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-16 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: mads.fogtmann.hansen@gmail.com (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Legale ejere: Mads Ockert Fogtmann (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2016-03-16 tilføjes Navne: Mads Fogtmann Holding IVS (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2016-03-16 tilføjes Reelle ejere: Mads Ockert Fogtmann (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2016-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Stiftere: Mads Ockert Fogtmann (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Vedtægter: 2016-03-16 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2016-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2016-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-18)