Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Direktion | Dekret | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersagerparken 46, 3. th., 2670 Greve (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-13 fjernes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-15 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-13 fjernes Hovedbranche: Nedrivning (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-13 fjernes Legale ejere: Ahmad Faour (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-13 fjernes Navne: Bob Entreprise IVS (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-13 fjernes Reelle ejere: Ahmad Faour (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-13 fjernes Stiftere: Asmir Bajrektarevic (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-12-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2020-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-12)
Den 2020-09-09 fjernes Direktion: Ahmad Faour (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-12)
Den 2020-09-11 Statstidende Dekret
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-22 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri. (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-05-22 tilføjes Hovedbranche: Nedrivning (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-05-21 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-22 tilføjes Navne: Bob Entreprise IVS (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-05-21 fjernes Navne: Delivery2you IVS (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 tilføjes Vedtægter: 2019-05-22 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Ahmad Faour (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-12)
Den 2019-05-01 fjernes Direktion: Mohamad Solh (direktør) (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Ahmad Faour (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-05-01 fjernes Legale ejere: Mohamad Solh (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Reelle ejere: Ahmad Faour (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-05-01 fjernes Reelle ejere: Mohamad Solh (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-06-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersagerparken 46, 3. th., 2670 Greve (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersagerparken 151, 1. mf., 2670 Greve (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersagerparken 151, 1. mf., 2670 Greve (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Digehuset 8, 1. mf., 2670 Greve (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Direktion: Mohamad Solh (direktør) (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-09-13 fjernes Direktion: Asmir Bajrektarevic (direktør) (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Legale ejere: Mohamad Solh (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-09-12 fjernes Legale ejere: Asmir Bajrektarevic (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-13 tilføjes Navne: Delivery2you IVS (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2016-09-12 fjernes Navne: BA Logistik IVS (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Reelle ejere: Mohamad Solh (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-09-13 tilføjes Vedtægter: 2016-09-13 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Digehuset 8, 1. mf., 2670 Greve (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-03-15 tilføjes Direktion: Asmir Bajrektarevic (direktør) (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transport virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2016-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-15 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2016-03-15 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2016-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2016-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2016-03-15 tilføjes Legale ejere: Asmir Bajrektarevic (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-03-15 tilføjes Navne: BA Logistik IVS (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2016-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2016-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2016-03-15 tilføjes Stiftere: Asmir Bajrektarevic (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2016-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2020-09-12)
Den 2016-03-15 tilføjes Vedtægter: 2016-03-15 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2016-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-12)