Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Vedtægter | xbrl | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2016-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSK REVISION SØNDERBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2019-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigs Alle 115, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Direktion: Bent Tolstrup Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-17 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Kontaktoplysninger: bentt.sorensen@gmail.com (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Legale ejere: Bent Tolstrup Sørensen (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Navne: BTS Invest ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes ObligatoriskEmail: bentt.sorensen@gmail.com (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Reelle ejere: Bent Tolstrup Sørensen (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Stiftere: Bent Tolstrup Sørensen (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-04-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-04-11 tilføjes Vedtægter: 2018-04-11 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Navne: BTS Invest ApS (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-03-30 fjernes Navne: BTS Holding statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2018-03-31)
Den 2018-03-31 tilføjes Vedtægter: 2018-03-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigs Alle 115, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigs Alle 115, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigs Alle 115, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigs Alle 115, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigs Alle 115, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-03-17 tilføjes Direktion: Bent Tolstrup Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt passiv investering (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-17 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Kontaktoplysninger: bentt.sorensen@gmail.com (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Legale ejere: Bent Tolstrup Sørensen (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Navne: BTS Holding statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2018-03-31)
Den 2016-03-17 tilføjes ObligatoriskEmail: bentt.sorensen@gmail.com (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Reelle ejere: Bent Tolstrup Sørensen (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Stiftere: Bent Tolstrup Sørensen (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Vedtægter: 2016-03-17 (offentliggjort 2018-03-31)
Den 2016-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-23)