Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Kapital | ||||
Vedtægter | xbrl | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 9, 2. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-16 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: halfdan1311@gmail.com (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Legale ejere: Halfdan Valentin Harring (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Navne: HVH ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Reelle ejere: Halfdan Valentin Harring (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Stiftere: Halfdan Valentin Harring (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2022-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2022-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-20)
Den 2022-11-19 Statstidende Dekret
Den 2022-10-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-20)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-20)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Halfdan Valentin Harring (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: HVH ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2021-10-14 fjernes Navne: HVH IVS (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 9, 2. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2020-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunbjergvej 1, 8240 Risskov (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: halfdan1311@gmail.com (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2020-01-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunbjergvej 1, 8240 Risskov (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Knuds Torv 3, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Knuds Torv 3, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Marstrandsgade 29, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marstrandsgade 29, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskergade 39, st. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskergade 39, st. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderskovmøllevej 4, 6600 Vejen (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderskovmøllevej 4, 6600 Vejen (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-03-16 tilføjes Direktion: Halfdan Valentin Harring (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-03-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge produkter på internettet. (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2016-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2016-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-16 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2016-03-16 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2016-03-16 tilføjes Legale ejere: Halfdan Valentin Harring (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2016-03-16 tilføjes Navne: HVH IVS (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2016-03-16 tilføjes Reelle ejere: Halfdan Valentin Harring (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2016-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2016-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2016-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2016-03-16 tilføjes Stiftere: Halfdan Valentin Harring (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2016-03-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-03-16 tilføjes Vedtægter: 2016-03-16 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2016-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2016-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)