Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Hamborg-Thomsen | 20.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kent Remme Middelhede-Larsen | 26.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Martin Christensen | 26.01.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Helligsøe | 16.03.2016 | 20.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Martin Christensen | 16.03.2016 | 25.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bendt Mortensen | 16.03.2016 | 16.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Møller Bysted | 16.03.2016 | 16.03.2016 | bestyrelsesmedlem |