Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Pilekrogen Holding ApS, TAGE SØBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: LAURINE HOLDING ApS, VAPS THOMSEN HOLDING ApS, JOHN JOHNSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Christian Kovacs Sørensen, Tage Søborg (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: John Johnsen, Allan Thomsen, Thomas Madsen Nielsen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Pilekrogen Holding ApS, TAGE SØBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Lars Christian Kovacs Sørensen, Tage Søborg (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2019-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2017-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Roldvej 18, 9600 Aars (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-21 tilføjes Navne: GBOB Multiservice ApS (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-20 fjernes Navne: GBOB Multiservice IVS. (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-21 tilføjes Vedtægter: 2017-08-21 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roldvej 18, 9600 Aars (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2016-03-16 tilføjes Direktion: Tage Søborg (direktør) (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge byggeservice og service tilknyttet dertil. (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-16 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: tage2861@gmail.com (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Legale ejere: Pilekrogen Holding ApS, TAGE SØBORG HOLDING ApS, LAURINE HOLDING ApS, VAPS THOMSEN HOLDING ApS, JOHN JOHNSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2016-03-16 tilføjes Navne: GBOB Multiservice IVS. (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-03-16 tilføjes Reelle ejere: Lars Christian Kovacs Sørensen, Tage Søborg, John Johnsen, Allan Thomsen, Thomas Madsen Nielsen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2016-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Stiftere: VAPS THOMSEN HOLDING ApS, TAGE SØBORG HOLDING ApS, Pilekrogen Holding ApS, LAURINE HOLDING ApS, JOHN JOHNSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Vedtægter: 2016-03-16 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-16)