Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Direktion | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-07-05 sletter virksomheden Ejerskaber: PharmaLex Denmark A/S. (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2017-04-04 sletter virksomheden Ejerskaber: LINDEQ DK A/S. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-11-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PharmaLex Denmark A/S. (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2023-07-27 tilføjes Legale ejere: AmerisourceBergen International B.V. (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-07-27 fjernes Legale ejere: AB Netherlands Pharma Investments B.V. (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-25 tilføjes Direktion: Laurent Maurice Robert Couston (direktør) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-25 fjernes Direktion: Dr. Raphael Troost (direktør) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-09 tilføjes Vedtægter: 2023-05-09 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-01-09 tilføjes Legale ejere: AB Netherlands Pharma Investments B.V. (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-01-09 fjernes Legale ejere: PharmaLex GmbH (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-06 fjernes Reelle ejere: Dr. Ingo Krocke (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-09-30 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-13 tilføjes Legale ejere: PharmaLex GmbH (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2020-11-13 fjernes Legale ejere: JAF INVEST ApS, Vanturi ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-12 fjernes Legale ejere: PharmaLex GmbH (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-13 tilføjes Reelle ejere: Dr. Ingo Krocke (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-05 fjernes Direktion: Solveig Blomvik (direktør) (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-21 fjernes Direktion: Anette Langgaard Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agern Alle 24, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 8, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Dr. Raphael Troost (direktør) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2016-12-31 fjernes Direktion: Dr. Raphael Troost (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 8, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 20, st., 1220 København K (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-05 tilføjes Direktion: Anette Langgaard Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-05 tilføjes Legale ejere: JAF INVEST ApS, Vanturi ApS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2016-07-04 fjernes Legale ejere: Vanturi ApS (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-07-05 tilføjes Vedtægter: 2016-07-05 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-04-26 tilføjes Vedtægter: 2016-04-26 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-03-23 tilføjes Direktion: Solveig Blomvik (direktør) (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2016-03-16 tilføjes Direktion: Dr. Raphael Troost (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-03-23 tilføjes Legale ejere: Vanturi ApS, PharmaLex GmbH (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-03-22 fjernes Legale ejere: PharmaLex GmbH (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-16 tilføjes Legale ejere: PharmaLex GmbH (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 20, st., 1220 København K (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-03-16 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at drive virksomhed med konsulentydelser inden for medicinalindustrien og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-16 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Navne: Pharmalex Nordic ApS (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2016-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2016-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2016-03-16 tilføjes Stiftere: YES Multinational Holding Company GmbH (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Vedtægter: 2016-03-16 (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-16)