Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Jernbanevej 31, 2500 Valby (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-26 fjernes Bibranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-11 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-26 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-26 fjernes Legale ejere: Riaz Ahmed Butt (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-26 fjernes Navne: Riaz Burger 7 ApS (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-26 fjernes Reelle ejere: Riaz Ahmed Butt (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-26 fjernes Stiftere: Ali Ijaz Tony Butt (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2021-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2021-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-05)
Den 2021-04-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-06-05)
Den 2021-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-05)
Den 2021-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-16 fjernes Direktion: Riaz Ahmed Butt (direktør) (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-12-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-22 fjernes Reelle ejere: Ali Ijaz Tony Butt (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-25 tilføjes Direktion: Riaz Ahmed Butt (direktør) (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-05-25 fjernes Direktion: Ali Ijaz Tony Butt (direktør) (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Legale ejere: Riaz Ahmed Butt (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2020-05-25 fjernes Legale ejere: Ali Ijaz Tony Butt (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Reelle ejere: Riaz Ahmed Butt (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2020-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2020-02-25 tilføjes Bibranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2020-02-25 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2020-02-24 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-25 tilføjes Vedtægter: 2020-02-25 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2020-01-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Jernbanevej 31, 2500 Valby (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2016-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 4. th., 1261 København K (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 4. th., 1261 København K (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-03-11 tilføjes Direktion: Ali Ijaz Tony Butt (direktør) (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2016-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2016-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2016-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-11 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2016-03-11 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2016-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2016-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2016-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2016-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2016-03-11 tilføjes Legale ejere: Ali Ijaz Tony Butt (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2016-03-11 tilføjes Navne: Riaz Burger 7 ApS (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2016-03-11 tilføjes Reelle ejere: Ali Ijaz Tony Butt (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2016-03-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2016-03-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2016-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2016-03-11 tilføjes Stiftere: Ali Ijaz Tony Butt (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2016-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2016-03-11 tilføjes Vedtægter: 2016-03-11 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2016-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2016-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-16)