Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Børge Christian Pedersen | 14.04.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benny Jørgen Peick | 28.08.1998 | 14.04.1999 | direktør |
Sven Hasse Kirk | 01.01.1994 | 28.08.1998 | direktør |
Holger Storm Andersen | 14.01.1972 | 01.01.1994 | direktør |
Jørgen Meldgaard Andersen | 14.01.1972 | 09.06.1993 | direktør |
Kaj Aage Jensen | 14.01.1972 | 29.11.1989 | direktør |
Viggo Finn Christiansen | 14.01.1972 | 24.10.1989 | direktør |
Poul Ivan Diness | 14.01.1972 | 20.07.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Fin Godballe Laursen | 14.04.1999 | 26.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Børge Christian Pedersen | 14.04.1999 | 26.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Finn Christiansen | 14.04.1999 | 26.11.2001 | formand |
Inge Olsen | 14.04.1999 | 01.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
Claus Waldstrøm | 01.01.1997 | 14.04.1999 | formand |
Benny Jørgen Peick | 21.08.1995 | 14.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Skjalm Vagn von Bülow | 14.01.1972 | 14.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Steen Christiansen | 14.01.1972 | 01.01.1997 | bestyrelsesmedlem |
Holger Storm Andersen | 14.01.1972 | 21.08.1995 | formand |
Birgitte Alex Jensen | 14.01.1972 | 27.01.1993 | bestyrelsesmedlem |
Peter Alex Jensen | 14.01.1972 | 27.01.1993 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Finn Christiansen | 14.01.1972 | 24.10.1989 | bestyrelsesmedlem |
Christel Irmgard Helene Diness | 14.01.1972 | 24.10.1989 | bestyrelsesmedlem |
Niels Diness | 14.01.1972 | 24.10.1989 | bestyrelsesmedlem |
Anders Davidsen | 14.01.1972 | 20.07.1989 | bestyrelsesmedlem |
Poul Ivan Diness | 14.01.1972 | 20.07.1989 | bestyrelsesmedlem |