Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Revisor | Kapital | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Navne | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 tilføjes Bestyrelse: Fia Sofia Nygaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 fjernes Bestyrelse: Pernille Haunstrup Graff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-28 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-28 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 694.120,00 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-30 tilføjes Vedtægter: 2021-07-30 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: Jeppesen Agro A/S (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-04-01 fjernes Legale ejere: Kasper Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-04-01 tilføjes Reelle ejere: Bent Blindkilde Jeppesen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-27 tilføjes Navne: Ulstrupgaard Breeding A/S (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-06-26 fjernes Navne: Åbakken Landbrug A/S (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-06-25 tilføjes Navne: Åbakken Landbrug A/S (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-06-24 fjernes Navne: Åbakken Landbrug P/S (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-27 tilføjes Vedtægter: 2020-06-27 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-06-25 tilføjes Vedtægter: 2020-06-25 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tybjergvej 20, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 15, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-25 tilføjes Reelle ejere: Kasper Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-06-24 fjernes Reelle ejere: Kasper Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-24 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 tilføjes Reelle ejere: Kasper Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2019-12-30 fjernes Reelle ejere: Pernille Haunstrup Graff (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-29 fjernes Reelle ejere: Kasper Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-30 fjernes Legale ejere: Pernille Haunstrup Graff (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 15, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2017-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tybjergvej 20, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tybjergvej 20, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-03-14 tilføjes Bestyrelse: Pernille Haunstrup Graff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2016-03-14 tilføjes Direktion: Kasper Haunstrup Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive landbrug, herunder jordbrug, samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-14 (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-14 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-03-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-14 tilføjes Legale ejere: Pernille Haunstrup Graff, Kasper Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2016-03-14 tilføjes Navne: Åbakken Landbrug P/S (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2016-03-14 tilføjes Reelle ejere: Kasper Haunstrup Jeppesen, Pernille Haunstrup Graff (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2016-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-14 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Stiftere: Tybjerggaard Komplementarselskab ApS, Pernille Haunstrup Graff, Kasper Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren, af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2016-03-14 tilføjes Vedtægter: 2016-03-14 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2016-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2016-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-15)