Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jeppe Hovaldt Larsen | 14.02.2023 | direktør |
Morten Hovaldt | 01.06.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Nielsen | 14.03.2016 | 01.06.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Hovaldt | 01.06.2022 | 14.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lindersson Søndergaard | 01.06.2022 | 14.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Hovaldt Larsen | 01.06.2022 | 14.02.2023 | formand |
Laila Sprogøe Nielsen | 02.08.2021 | 01.06.2022 | formand |
Bent Nielsen | 14.03.2016 | 01.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Preben Randbæk | 14.03.2016 | 01.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Jensen | 14.03.2016 | 02.08.2021 | formand |