Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Vedtægter | ||||
Binavne | xbrl | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2018-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Skovbølvej 25, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes Bibranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-14 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-05-11 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes Kontaktoplysninger: leotelo@hotmail.de (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes Legale ejere: Investeringsselskabet af den 11. juni 2008 ApS (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes Navne: Investeringsselskabet af 14/3 2016 IVS (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes ObligatoriskEmail: leotelo@hotmail.de (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes Stiftere: Investeringsselskabet af den 11. juni 2008 ApS (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-09-15 fjernes Direktion: Leo Teloeken (direktør) (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-12 tilføjes Direktion: Leo Teloeken (direktør) (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-12 fjernes Direktion: Claus Christian Wildenschild (direktør) (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Skovbølvej 25, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Skovbølvej 28, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: leotelo@hotmail.de (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-09-11 fjernes Kontaktoplysninger: wikingmeat@gmail.com (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-12 tilføjes Navne: Investeringsselskabet af 14/3 2016 IVS (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-09-11 fjernes Navne: Wiking Meat Systems IVS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-12 tilføjes ObligatoriskEmail: leotelo@hotmail.de (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-09-11 fjernes ObligatoriskEmail: claus@wildenschild.com (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-09-12 tilføjes Vedtægter: 2017-09-12 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-09-11 fjernes Binavne: Viking Meat Systems IVS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-06-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-05-11 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-11 tilføjes ObligatoriskEmail: claus@wildenschild.com (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-05-10 fjernes ObligatoriskEmail: iw@ecofitt.com (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-09 tilføjes Direktion: Claus Christian Wildenschild (direktør) (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-05-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Direktion: Claus Christian Wildenschild (direktør) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Skovbølvej 28, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-03-01 tilføjes Direktion: Claus Christian Wildenschild (direktør) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-03-01 fjernes Direktion: Ingo Walterscheid (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2016-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2016-03-14 tilføjes Binavne: Viking Meat Systems IVS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-03-14 tilføjes Direktion: Ingo Walterscheid (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, handel, konsulenttjenester og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-14 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2016-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: wikingmeat@gmail.com (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-03-14 tilføjes Legale ejere: Investeringsselskabet af den 11. juni 2008 ApS (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Navne: Wiking Meat Systems IVS (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-03-14 tilføjes ObligatoriskEmail: iw@ecofitt.com (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Stiftere: Investeringsselskabet af den 11. juni 2008 ApS (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-03-14 tilføjes Vedtægter: 2016-03-14 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)