Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stig Peter Agneborn | 01.04.2024 | direktør |
Ulrich Gammelgaard | 15.03.2024 | direktør |
René Barington | 01.02.2012 | adm. dir |
Jesper Bjørk Hansen | 01.02.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Thorsted Frese | 01.01.1998 | 25.04.2012 | direktør |
Johnni Vagn Thorsted Frese | 30.12.1971 | 26.03.2003 | direktør |
Bjarne Wittendorff Ibsen | 30.12.1971 | 31.07.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Kyed Jespersen | 01.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Rosenberg | 22.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hoelgaard Justesen | 08.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Østergaard Sørensen | 29.04.2013 | næstformand |
Kim Thorsted Frese | 30.12.1971 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Leif Cadovius | 30.12.1971 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicholas Vinderslev Frese | 15.03.2024 | 15.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Kyed Jespersen | 01.03.2024 | 30.06.2024 | suppleant |
Lars René Harpsøe | 22.06.2021 | 01.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tina Sofie Frese | 16.12.2008 | 06.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Claus Thorsted Frese | 30.12.1971 | 06.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Johnni Vagn Thorsted Frese | 30.12.1971 | 29.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jens Marius Jørgensen | 30.12.1971 | 01.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Finn Thorsted Frese | 30.12.1971 | 19.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Anders Helge Petersen | 30.12.1971 | 19.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Thorkild Børge Frese | 30.12.1971 | 19.08.1992 | formand |
Bjarne Wittendorff Ibsen | 30.12.1971 | 31.07.1989 | bestyrelsesmedlem |