Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Villadsen Olsen | 17.03.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Terry Jespersen | 04.10.2016 | 12.10.2018 | direktør |
Thomas Christian Storm Nielsen | 04.10.2016 | 18.09.2017 | direktør |
Ole Vestergaard | 01.03.2016 | 17.03.2016 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Kenneth Jespersen | 17.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kelvin Valeur Thelin | 17.03.2021 | formand |
Thomas Terry Jespersen | 12.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Villadsen Olsen | 12.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Vestergaard | 12.10.2018 | 17.03.2021 | bestyrelsesmedlem |