Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilegård Alle 44, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Binavne: Computational Social Science Research & Consultancy IVS, Computational Social Intelligence Research & Consultancy IVS, Business Data Analytics Research Consultancy IVS, Big Data Research & Consultancy IVS, Big Data Intelligence IVS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Direktion: Ravi Kiran Vatrapu (direktør) (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-11 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-05-04 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: nbl.digi@cbs.dk (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Legale ejere: Ravi Kiran Vatrapu, BF IT-Service GmbH, Raghava Rao Mukkamala, LANGBERG MADSEN HOLDING ApS, Abid Hussain, Kiran Kumar Kocherla (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Navne: Data Science Research & Consultancy IVS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes ObligatoriskEmail: nbl.itm@cbs.dk (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Stiftere: Ravi Kiran Vatrapu, Raghava Rao Mukkamala, Niels Buus Lassen, LANGBERG MADSEN HOLDING ApS, Kiran Kumar Kocherla, BF IT-Service GmbH, Abid Hussain (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-11-30 fjernes Legale ejere: Niels Buus Lassen (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-02 tilføjes Kontaktoplysninger: nbl.digi@cbs.dk (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-09-01 fjernes Kontaktoplysninger: aro@accura.dk (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-07-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-05-04 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-03 tilføjes Direktion: Ravi Kiran Vatrapu (direktør) (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-05-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: aro@accura.dk (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-07 fjernes Direktion: Ravi Kiran Vatrapu (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilegård Alle 44, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Binavne: Computational Social Science Research & Consultancy IVS, Computational Social Intelligence Research & Consultancy IVS, Business Data Analytics Research Consultancy IVS, Big Data Research & Consultancy IVS, Big Data Intelligence IVS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Direktion: Ravi Kiran Vatrapu (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2016-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med Big Data Analytics, software udvikling, og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-11 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Legale ejere: Niels Buus Lassen, Ravi Kiran Vatrapu, BF IT-Service GmbH, Raghava Rao Mukkamala, LANGBERG MADSEN HOLDING ApS, Abid Hussain, Kiran Kumar Kocherla (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2016-03-11 tilføjes Navne: Data Science Research & Consultancy IVS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes ObligatoriskEmail: nbl.itm@cbs.dk (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Stiftere: Ravi Kiran Vatrapu, Raghava Rao Mukkamala, Niels Buus Lassen, LANGBERG MADSEN HOLDING ApS, Kiran Kumar Kocherla, BF IT-Service GmbH, Abid Hussain (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2016-03-11 tilføjes Vedtægter: 2016-03-11 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-07)