Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-04-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Define Group ApS. (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Define Group ApS. (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2020-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: J.P.E. Hartmanns Allé 18, st., 2500 Valby (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-11 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-05 fjernes Navne: HST Holding af 2016 ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-05 fjernes Reelle ejere: Stefan Tarp, Heidi Tarp (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-05 fjernes Stiftere: Heidi Tarp (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2018-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 fjernes Direktion: Heidi Tarp (direktør) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-08-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: J.P.E. Hartmanns Allé 18, st., 2500 Valby (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Højdedraget 36, 2500 Valby (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2016-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højdedraget 36, 2500 Valby (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2016-03-11 tilføjes Direktion: Heidi Tarp (direktør) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i andre selskaber og værdipapirer. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-11 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Navne: HST Holding af 2016 ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Reelle ejere: Stefan Tarp, Heidi Tarp (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Stiftere: Heidi Tarp (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-03-11 tilføjes Vedtægter: 2016-03-11 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)