Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1992-07-23 fjernes Navne: M.P. SKARRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lemvej 56, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-15 fjernes Revisor: Erik Wilhelmsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-09 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Skarring (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-09 fjernes Direktion: Mogens Peter Skarring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, herunder agenturvirksomhed, import og export og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 tilføjes Vedtægter: 1988-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lemvej 56, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-28 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Skarring (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-28 tilføjes Direktion: Mogens Peter Skarring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-28 tilføjes Navne: M.P. SKARRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-28 tilføjes Revisor: Erik Wilhelmsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)