Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavsenvænget 2, 5200 Odense V (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 fjernes Direktion: Mads la Cour Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-28 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 fjernes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 fjernes Kontaktoplysninger: maslacour@gmail.com (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 fjernes Legale ejere: Mads la Cour Larsen (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 fjernes Navne: Akuja IVS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 fjernes Reelle ejere: Mads la Cour Larsen (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 fjernes Stiftere: Søren Tarri Hansen, Mads la Cour Larsen (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavsenvænget 2, 5200 Odense V (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavsenvænget 2, 5200 Odense V (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavsenvænget 2, 5200 Odense V (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavsenvænget 2, 5200 Odense V (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavsenvænget 2, 5200 Odense V (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavsenvænget 2, 5200 Odense V (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-05-07 tilføjes Legale ejere: Mads la Cour Larsen (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-05-07 fjernes Legale ejere: Søren Tarri Hansen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-06 fjernes Legale ejere: Mads la Cour Larsen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-07 tilføjes Reelle ejere: Mads la Cour Larsen (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-05-07 fjernes Reelle ejere: Søren Tarri Hansen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-06 fjernes Reelle ejere: Mads la Cour Larsen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-07 tilføjes Vedtægter: 2019-05-07 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavsenvænget 2, 5200 Odense V (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavsenvænget 2, 5200 Odense V (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-01 fjernes Direktion: Søren Tarri Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavsenvænget 2, 5200 Odense V (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyrnberggade 23, 2300 København S (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyrnberggade 23, 2300 København S (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2016-02-28 tilføjes Direktion: Søren Tarri Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2016-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik og anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-28 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-02-28 tilføjes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-02-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-02-28 tilføjes Kontaktoplysninger: maslacour@gmail.com (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-02-28 tilføjes Legale ejere: Mads la Cour Larsen, Søren Tarri Hansen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2016-02-28 tilføjes Navne: Akuja IVS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-02-28 tilføjes Reelle ejere: Mads la Cour Larsen, Søren Tarri Hansen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2016-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-02-28 tilføjes Stiftere: Søren Tarri Hansen, Mads la Cour Larsen (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2016-02-28 tilføjes Vedtægter: 2016-02-28 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2016-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-25)