Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mads Vangsø | 26.02.2016 | 09.03.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Epicenter Holding ApS (CVR 37541125) | OPLØSTEFTERFUSION | 14.03.2016 | 01.06.2019 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |