Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2016-01-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SATURNVEJ KOLDING A/S. (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-01-28 sletter virksomheden Ejerskaber: SKELSTEDET 6 ApS. (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2019-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Draupnir Invest I P/S. (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-12 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2018-10-12 fjernes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellekrattet 22, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Bestyrelse: Karin Ladegaard Efsen (formand) (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Direktion: Karin Ladegaard Efsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og finansiering, samt være holdingselskab. (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Legale ejere: Karin Ladegaard Efsen (offentliggjort 2016-03-12)
Den 2016-01-28 tilføjes Navne: Efsen Teknik 1 ApS (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Reelle ejere: Karin Ladegaard Efsen (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2016-01-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Vedtægter: 2016-01-28 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-11)