Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2023-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Marshalls Alle 125, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Legale ejere: AABO SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Navne: AABO SØRENSEN SVENSTRUP SYD A/S (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Omlægningsperiode start: 2008-10-01 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Reelle ejere: Glennie Aabo Sørensen (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-12-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-25)
Den 2022-12-22 fjernes Bestyrelse: Glennie Aabo Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-25)
Den 2022-12-22 fjernes Direktion: Glennie Aabo Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-25)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug samt udlejning af ejendom/jordareal, handel, investering, finansiering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2011-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2011-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2011-11-15 tilføjes Legale ejere: AABO SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2011-11-15 tilføjes Reelle ejere: Glennie Aabo Sørensen (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2011-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. Selskabet kan ikke tegnes uden om landmanden i selskabet. (offentliggjort 2022-12-25)
Den 2011-11-15 tilføjes Vedtægter: 2011-11-15 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2010-09-30 tilføjes Bestyrelse: Dennis Michael Aabo Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-12-25)
Den 2010-09-30 fjernes Bestyrelse: Kurt Aabo Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-02-04)
Den 2009-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marshalls Alle 125, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2009-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejerensvej 11, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2005-06-13)
Den 2009-06-19 tilføjes Bestyrelse: Kurt Aabo Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-19 fjernes Bestyrelse: Anton Buus Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-19 tilføjes Direktion: Glennie Aabo Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-25)
Den 2009-06-19 fjernes Direktion: Kim Buus Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-19 tilføjes Navne: AABO SØRENSEN SVENSTRUP SYD A/S (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2009-06-18 fjernes Navne: THOMSENS PLANTESKOLE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2008-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-10-01 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2008-08-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2008-08-01 fjernes Hovedbranche: Planteformering (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-02-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Planteformering (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Planteskoler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 620.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-07 tilføjes Bestyrelse: Jonathan Peter Davies (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-07 fjernes Bestyrelse: Jonathan Davies (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-28 tilføjes Direktion: Kim Buus Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-28 fjernes Direktion: Jonathan Peter Davies (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 610.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejerensvej 11, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2005-06-13)
Den 2005-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 491, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-28 fjernes Bestyrelse: Leif Buus Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-03 tilføjes Direktion: Jonathan Peter Davies (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-03 fjernes Direktion: Leo Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-15 tilføjes Direktion: Leo Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-15 fjernes Direktion: Claus Melgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-28 tilføjes Bestyrelse: Jonathan Davies (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Direktion: Claus Melgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 fjernes Direktion: Kim Buus Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-16 tilføjes Bestyrelse: Kim Buus Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-16 fjernes Bestyrelse: Bente Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-16 fjernes Direktion: Anton Buus Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-25)
Den 1993-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1993-04-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 1993-03-20 tilføjes Navne: THOMSENS PLANTESKOLE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-19 fjernes Navne: A.T. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-19 fjernes Revisor: NORDJYLLANDS REVISIONSKONTOR, AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-07-03)
Den 1989-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1989-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-11 fjernes Bestyrelse: Vita Nancy Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-04-11 fjernes Direktion: Anton Buus Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 491, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-09-16 tilføjes Bestyrelse: Vita Nancy Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-09-16 tilføjes Direktion: Anton Buus Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-09-16 tilføjes Hovedbranche: Planteskoler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-09-16 tilføjes Navne: A.T. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 1975-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 1975-09-16 tilføjes Revisor: NORDJYLLANDS REVISIONSKONTOR, AKTIESELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 1975-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)