Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Tegningsregel | ||||
Direktion | Hvidhvask | xbrl | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Bibranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Binavne: Sjøl Consulting ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-09 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-02-22 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Legale ejere: Sjøl Holding ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Navne: REOUT Living ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Reelle ejere: Jakob Lindved Sjøl (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Stiftere: Sjøl Holding ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-02-22 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-02-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-09-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-09-25 fjernes Direktion: Jakob Lindved Sjøl (direktør) (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 218, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 tilføjes Binavne: Sjøl Consulting ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-02-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2019-12-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2019-05-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2019-05-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2019-05-01 tilføjes Navne: REOUT Living ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2019-04-30 fjernes Bibranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 fjernes Navne: Sjøl Consulting ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-09 tilføjes Reelle ejere: Jakob Lindved Sjøl (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 218, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2016-03-09 tilføjes Bibranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2016-03-09 tilføjes Direktion: Jakob Lindved Sjøl (direktør) (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2016-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel-, industri- og konsulentvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2016-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2016-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-09 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2016-03-09 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2016-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2016-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2016-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2016-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2016-03-09 tilføjes Legale ejere: Sjøl Holding ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2016-03-09 tilføjes Navne: Sjøl Consulting ApS (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2016-03-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2016-03-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2016-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2016-03-09 tilføjes Stiftere: Sjøl Holding ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2016-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2016-03-09 tilføjes Vedtægter: 2016-03-09 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2016-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2016-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-25)