Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 5, 7. tv., 2300 København S (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Binavne: Fragsters ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Direktion: Morten Vogelius (direktør) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-09 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Hjemmeside: www.fragsters.org (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Kontaktoplysninger: morten.vogelius@fragsters.org (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Legale ejere: Goldy Invest ApS, Innov8 Invest ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Navne: Digital Evolution ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Reelle ejere: Morten Vogelius, Kenneth Daniel Goldy (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Stiftere: Innov8 Invest ApS, Goldy Invest ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 5, 7. tv., 2300 København S (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: morten.vogelius@fragsters.org (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2017-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 5, 7. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 5, 7. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Margretheholmsvej 22, 6. tv., 1432 København K (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-10 tilføjes Hjemmeside: www.fragsters.org (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-14 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-04-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margretheholmsvej 22, 6. tv., 1432 København K (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-03-09 tilføjes Binavne: Fragsters ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Direktion: Morten Vogelius (direktør) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med tilrettelæggelse af reklamekampagner og markedsføringsaktiviteter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-09 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Legale ejere: Goldy Invest ApS, Innov8 Invest ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Navne: Digital Evolution ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Reelle ejere: Morten Vogelius, Kenneth Daniel Goldy (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Stiftere: Innov8 Invest ApS, Goldy Invest ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Vedtægter: 2016-03-09 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-09)