Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2018-07-12 sletter virksomheden Ejerskaber: SEAMAN ApS. (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2024-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 31, 1437 København K (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Binavne: Pearlfisher ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-01 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Hjemmeside: www.pearlfisher.com (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Kontaktoplysninger: jesper@pearlfisher.com (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Legale ejere: von Wieding Lidin ApS, DRH ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Navne: Pearlfisher Copenhagen ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Reelle ejere: Jesper von Wieding, David Ramskov Hansen (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Stiftere: von Wieding Lidin ApS, DRH ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2022-02-01 Statstidende Dekret
Den 2022-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2022-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-28 fjernes Direktion: Jesper von Wieding (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-11-18 tilføjes Vedtægter: 2021-11-18 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2021-11-18 fjernes Direktion: David Ramskov Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 31, 1437 København K (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2020-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 31, 1437 København K (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 31, 1437 København K (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-03-01 tilføjes Binavne: Pearlfisher ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Direktion: David Ramskov Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2016-03-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre serviceydelser relateret til branding, strategi, design, kommunikation, rentegning samt hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-01 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Hjemmeside: www.pearlfisher.com (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper@pearlfisher.com (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Legale ejere: von Wieding Lidin ApS, DRH ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Navne: Pearlfisher Copenhagen ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper von Wieding, David Ramskov Hansen (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Stiftere: von Wieding Lidin ApS, DRH ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2016-03-01 tilføjes Vedtægter: 2016-03-01 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2016-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)