Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lasse Helstrup le Fevre(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lasse Helstrup le Fevre | 03.12.2019 | Tolstrupvej 25, 4330 Hvalsø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Bendixen Business | 40832726 | Aktiv | Public relations og kommunikation (702100) |
Klimakysset S/I | 41061170 | Aktiv | Public relations og kommunikation (702100) |
MLB Fysio | 37525340 | Aktiv | Fysio- og ergoterapeuter (869020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
21.11.2023 | 70,42 (km) | Rolfsvej 12, 2000 Frederiksberg | Tolstrupvej 25, 4330 Hvalsø |
MLB Fysio. |
Sidst opdateret den 14.03.2016 og angivet som gældende fra 09.03.2016 (3115 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
MLB design | 41339985 |
M L BEAUTY | 42659835 |
MLBE HOLDING 2014 ApS | 36038993 |
ML belægning & anlæg | 30407849 |
MLB Fysio | 37525340 |
MLB Health | 43470337 |
MLB Holding 2022 ApS | 43051504 |
MLB Holding | 36404841 |
MLB HOLDING ApS | 29626154 |
MLB Holding Skanderborg ApS | 39567695 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasse Helstrup le Fevre(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 67 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lasse Helstrup le Fevre(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pct. | 0 % | 25 % | 50 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |