Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 21, 6971 Spjald (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-29 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Legale ejere: WHD Holding ApS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Navne: 29.02.2016 ApS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Reelle ejere: Heidi Wolff Jensen, Stefan Petersen (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Stiftere: WHD Holding ApS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-07-06 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-17 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2020-09-10 fjernes Direktion: Heidi Wolff Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2020-09-10 fjernes Revisor: K.T. REVISION VEJLE ApS (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2020-09-12 Statstidende Dekret
Den 2020-08-27 tilføjes Navne: 29.02.2016 ApS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-08-26 fjernes Navne: Nordic Food Firm ApS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 tilføjes Vedtægter: 2020-08-27 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 21, 6971 Spjald (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 21, 6971 Spjald (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 21, 6971 Spjald (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Direktion: Heidi Wolff Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2016-02-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er produktion, markedsføring og salg i ind- og udland af levnedsmidler og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-29 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Legale ejere: WHD Holding ApS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Navne: Nordic Food Firm ApS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2016-02-29 tilføjes Reelle ejere: Heidi Wolff Jensen, Stefan Petersen (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Revisor: K.T. REVISION VEJLE ApS (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2016-02-29 tilføjes Stiftere: WHD Holding ApS (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2016-02-29 tilføjes Vedtægter: 2016-02-29 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2016-02-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-13)