Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Kapital | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 109, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Binavne: The Henriksens ivs, Henriksens ivs, 7700Hundborg ivs, Ale Henriksen ivs, A.Henriksen ivs (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Direktion: Daniel Henriksen (direktør) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-11-30 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-08 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Hjemmeside: www.henrixen.dk (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Kontaktoplysninger: info@henrixen.dk (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Legale ejere: Daniel Henriksen (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Navne: HENRIXEN IVS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Reelle ejere: Daniel Henriksen (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Stiftere: Daniel Henriksen (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-16 tilføjes Binavne: Ale Henriksen ivs, A.Henriksen ivs (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2020-04-29 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-04-30 tilføjes Vedtægter: 2020-04-30 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2020-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 109, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2020-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 89, 5. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 89, 5. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 89, 5. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-06-03 tilføjes Binavne: The Henriksens ivs, Henriksens ivs, 7700Hundborg ivs (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-28 tilføjes Vedtægter: 2019-03-28 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-11-24 tilføjes Hjemmeside: www.henrixen.dk (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2018-11-23 fjernes Hjemmeside: www.delicious-thaifood.com (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@henrixen.dk (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2018-11-23 fjernes Kontaktoplysninger: sickcunt@delicious-thaifood.com (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 89, 5. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 89, 5. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 89, 5. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 89, 5. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-26 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2017-12-25 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 89, 5. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredkærvej 79, 7700 Thisted (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-14 tilføjes Legale ejere: Daniel Henriksen (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-14 tilføjes Reelle ejere: Daniel Henriksen (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredkærvej 79, 7700 Thisted (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2016-03-08 tilføjes Direktion: Daniel Henriksen (direktør) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at levere serviceydelser, handle med varer og foretage produktudvikling. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-11-30 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-08 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-08 tilføjes Hjemmeside: www.delicious-thaifood.com (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2016-03-08 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2016-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2016-03-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-08 tilføjes Kontaktoplysninger: sickcunt@delicious-thaifood.com (offentliggjort 2018-11-24)
Den 2016-03-08 tilføjes Navne: HENRIXEN IVS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-08 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-08 tilføjes Stiftere: Daniel Henriksen (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-08 tilføjes Vedtægter: 2016-03-08 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2016-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-22)