Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Dyrgaard Melgaard | 01.01.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claes Brønsgaard Pedersen | 11.04.2018 | 23.05.2023 | direktør |
Todd Christian Welsch | 26.05.2016 | 11.04.2018 | direktør |
Bent Kemplar | 04.03.2016 | 26.05.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Drejer | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Clara Nygaard Holst | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hauberg Kjærgaard Christensen | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Agerbro Jessen | 23.05.2023 | formand |
Thomas Thellufsen Nørgaard | 17.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Allan Dyrgaard Melgaard | 17.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claes Brønsgaard Pedersen | 17.12.2018 | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Agerbro Jessen | 17.12.2018 | 22.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik von Sydow | 01.11.2017 | 23.05.2023 | formand |
John Francis Cozzi | 01.11.2017 | 17.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Alan Walter Wilkinson | 26.05.2016 | 17.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Todd Christian Welsch | 26.05.2016 | 11.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
John Francis Cozzi | 26.05.2016 | 31.10.2017 | formand |
Christina Bruun Geertsen | 04.03.2016 | 26.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bent Kemplar | 04.03.2016 | 26.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Buskov | 04.03.2016 | 26.05.2016 | formand |