Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Hovedbranche | Navne | Revision fravalgt | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2016-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: DESIGNA KØKKEN NYKØBING F. ApS. (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2016-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk Køkkenpartner Esbjerg ApS. (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: FREDERICIA KØKKENCENTER ApS. (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-12-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Herning Køkkenbutik ApS. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2019-02-05 sletter virksomheden Ejerskaber: VVP6 ApS. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Designa Køkken Kjellerup ApS. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-08-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-08-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-26 tilføjes Reelle ejere: Per Asmund Christensen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-10-25 fjernes Reelle ejere: Per Asmund Christensen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-09-07 tilføjes Reelle ejere: Per Asmund Christensen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-09-06 fjernes Reelle ejere: Per Asmund Christensen (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Bestyrelse: Carin Camilla Nordqvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-08-31 fjernes Bestyrelse: David Packness Meyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-05-11 tilføjes Bestyrelse: Karsten Rydder Pedersen (formand) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-10 fjernes Bestyrelse: Christian Monrad Overgaard (formand) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Bestyrelse: Karsten Rydder Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Stephan Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.002.000,00 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-02-24 tilføjes Vedtægter: 2020-02-24 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-23 tilføjes Bestyrelse: Christian Monrad Overgaard (formand) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2018-02-23 fjernes Bestyrelse: Kim Buchwald (formand) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.001.000,00 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-23 tilføjes Legale ejere: Designa Kitchen Group A/S (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-23 fjernes Legale ejere: Selskabet af 18. maj 2016 A/S (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-23 tilføjes Reelle ejere: Per Asmund Christensen (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2018-02-23 fjernes Reelle ejere: Henning Christensen (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-23 tilføjes Vedtægter: 2018-02-23 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2018-02-22 tilføjes Vedtægter: 2018-02-22 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-03 tilføjes Bestyrelse: Erik Høj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2016-11-03 fjernes Bestyrelse: Claus Astrup-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2016-07-12 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-23 tilføjes Vedtægter: 2016-05-23 (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2016-05-20 tilføjes Vedtægter: 2016-05-20 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-18 tilføjes Vedtægter: 2016-05-18 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 1-2, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-18 tilføjes Bestyrelse: Claus Astrup-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-05-18 fjernes Bestyrelse: Jeppe Buskov (formand) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-18 tilføjes Bibranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-18 tilføjes Bibranche: Fremstilling af køkkenmøbler (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-18 tilføjes Binavne: Designa Møbler A/S, Designa Køkken A/S, Debofa Bordplader A/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-18 tilføjes Direktion: Erik Høj (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-18 fjernes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-18 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 tilføjes Legale ejere: Selskabet af 18. maj 2016 A/S (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2016-05-17 fjernes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-18 tilføjes Navne: Designa A/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-17 fjernes Navne: KR 604 A/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-03-04 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Buskov (formand) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-03-04 tilføjes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-04 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2016-03-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2016-03-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-03-04 tilføjes Navne: KR 604 A/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-03-04 tilføjes Reelle ejere: Henning Christensen (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2016-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-03-04 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-03-04 tilføjes Vedtægter: 2016-03-04 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-08)