Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringholmvej 64, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Henriksparken 8, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 tilføjes Navne: Brink Laursen Holding ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 fjernes Navne: Brink Laursen Holding IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 tilføjes Vedtægter: 2021-10-05 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henriksparken 8, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2019-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgaardsgade 14, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Kontaktoplysninger: mbrinklaursen@gmail.com (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-08 tilføjes Legale ejere: Mads Brink Laursen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2016-03-08 tilføjes Reelle ejere: Mads Brink Laursen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2016-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgaardsgade 14, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-03-04 tilføjes Direktion: Mads Brink Laursen (direktør) (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-04 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-03-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Navne: Brink Laursen Holding IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Stiftere: Mads Brink Laursen (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-04 tilføjes Vedtægter: 2016-03-04 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-08)