Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Binavne | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-07 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2016-10-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Mountainbike United ApS. (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 fjernes Binavne: Runtimizer IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-21 tilføjes Navne: Setio ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-20 fjernes Navne: Setio IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-21 tilføjes Vedtægter: 2021-06-21 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-14 tilføjes Vedtægter: 2021-01-14 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-01-14 fjernes Bestyrelse: Søren Bredkjær Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-12-02 fjernes Legale ejere: Per Michael Kromann, MADS BIRK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 fjernes Legale ejere: BA Holding Aarhus IVS (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anne Maries Vej 17, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-04 tilføjes Hjemmeside: www.setio.run (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@setio.run (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-25 tilføjes Bestyrelse: Steffen Vangsgaard (formand) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2016-10-25 fjernes Bestyrelse: Morten Kamp Schubert (formand) (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-24 fjernes Bestyrelse: Steffen Vangsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-11 tilføjes Binavne: Runtimizer IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Navne: Setio IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2016-09-29 fjernes Navne: Runtimizer IVS (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Vedtægter: 2016-09-30 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2016-03-05 tilføjes Bestyrelse: Steffen Vangsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-03-05 tilføjes Direktion: Peter Birk Andersen (direktør) (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, markedsføre og sælge produkter og services til optimering af bevægelse samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-05 (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-03-05 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2016-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 9.564,00 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2016-03-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-03-05 tilføjes Legale ejere: BA Holding Aarhus IVS, Per Michael Kromann, MADS BIRK HOLDING ApS, PETER BIRK HOLDING ApS, L&P Invest ApS (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2016-03-05 tilføjes Navne: Runtimizer IVS (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-03-05 tilføjes Reelle ejere: Peter Birk Andersen (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2016-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-03-05 tilføjes Stiftere: VG Invest IVS, Søren Bredkjær Mikkelsen, SSC SOLUTIONS ApS, Per Michael Kromann, PETER BIRK HOLDING ApS, MADS BIRK HOLDING ApS, L&P Invest ApS, Kampschubert Holding ApS, Flemming Bach Andreasen, Dodensig Holding IVS, BA Holding Aarhus IVS (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2016-03-05 tilføjes Vedtægter: 2016-03-05 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2016-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-07)