Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Evertvej 23, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-20 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-23 fjernes Hjemmeside: boje.eu (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-23 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-23 fjernes Kontaktoplysninger: martin.boje@edbsen.dk (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-23 fjernes Navne: Boje's IVS (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-23 fjernes ObligatoriskEmail: martin.boje@edbsen.dk (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-23 fjernes Stiftere: Martin Boje (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Martin Boje (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Evertvej 23, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Direktion: Martin Boje (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-02-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde forskellige konsulentydelser og investeringer (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-20 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Hjemmeside: boje.eu (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: martin.boje@edbsen.dk (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Navne: Boje's IVS (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes ObligatoriskEmail: martin.boje@edbsen.dk (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Stiftere: Martin Boje (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-02-20 tilføjes Vedtægter: 2016-02-20 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)